Renseignements sur Louis Tschümperlin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Louis Tschümperlin
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3374747, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Karo Kabelfernsehen Romanshorn AG, in Romanshorn, CHE-102.147.560, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2016, Publ. 2933439).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leutenegger, Dr. Friedrich Hans Jakob Otto, genannt Hajo, von Eschlikon, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tschümperlin, Louis, von Schwyz, in Romanshorn, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trewim AG, in Romanshorn, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boller, Frank, von Zürich, in Ennetbaden, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Bruno, von Schmerikon, in Leimbach TG (Bürglen (TG)), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDS Treuhand AG (CHE-102.136.071), in Schaffhausen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2920319, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Karo Kabelfernsehen Romanshorn AG, in Romanshorn, CHE-102.147.560, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2012, Publ. 6946894).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raggenbass, Hansueli, von Schönholzerswilen, in Kesswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschümperlin-Oberthaler, Norys Lilly, von Schwyz, in Romanshorn, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschümperlin, Harri Leo, von Schwyz, in Romanshorn, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutenegger, Dr. Friedrich Hans Jakob Otto, genannt Hajo, von Eschlikon, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bolli, Herbert E. , von Beringen, in Schaffhausen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Andreas, von Luzern, in Udligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neukomm, Peter, von Hallau, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tschümperlin, Louis, von Schwyz, in Romanshorn, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter mit Einzelunterschrift];
Kyburz, Daniel, von Unterkulm, in Flurlingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reber, Thomas, von Schangnau, in Hagendorn (Cham), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2853401, Registre du commerce Thurgovie, (440)
RKO Signal AG, in Bischofszell, CHE-111.750.873, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2015, Publ. 2493493).
Statutenänderung:
13.05.2016.
Firma neu:
QLine Ostschweiz AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Aufbereitung und Übertragung von analogen und digitalen Signalen für Fernseh- und Radioprogramme sowie Telekommunikations- und Informationsdienste zur Einspeisung in und Verbreitung über Kabel in der Ostschweiz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, Grundstücke, Beteiligungen, Wertschriften, Patente, Lizenzen und sonstige Rechte erwerben, belasten, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die der Förderung des Gesellschaftszweckes dienen oder die damit direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief. Falls dem Verwaltungsrat Aktionäre oder deren Adressen nicht bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorsieht, können Mitteilungen und Einladungen durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) erfolgen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschümperlin, Louis, von Schwyz, in Romanshorn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
FERO Treuhand AG, in Amriswil, Revisionsstelle;
Salvisberg, Peter, von Mühleberg, in Sulgen, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kieber, Silvan Josef, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schellenberg (LI), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reber, Thomas, von Schangnau und Zürich, in Cham, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Treuhand Thoma & Graf AG (CHE-107.084.139), in Bischofszell, Revisionsstelle.