Renseignements sur Lorenz Trachsel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Lorenz Trachsel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2896059, Registre du commerce Nidwald, (150)
Ortics GmbH, in Hergiswil (NW), CHE-115.740.052, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2016, Publ. 2828455). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben] [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründerin vom 07.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Railtec Systems GmbH in Liquidation (CHE-111.690.998), in Hergiswil (NW), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Trachsel, Lorenz, von St. Stephan, in Niederrohrdorf, mit Einzelunterschrift,.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
lemag treuhand & partner ag (CHE-104.456.925), in Solothurn, Revisionsstelle;
Trachsel, Lorenz, von St. Stephan, in Niederrohrdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 1146739, Registre du commerce Nidwald, (150)
Ortics GmbH, in Hergiswil NW, CH-150.4.001.295-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2010, S. 13, Publ. 5676634).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trachsel, Lorenz, von St. Stephan, in Niederrohrdorf, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hägglingen].
Numéro de publication: 1130305, Registre du commerce Nidwald, (150)
Railtec Systems GmbH, in Hergiswil NW, CH-150.4.000.753-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 19.07.2010, S. 12, Publ. 5732186).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trachsel, Lorenz, von St. Stephan, in Niederrohrdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Hägglingen].