Renseignements sur Jörg Trachsel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Jörg Trachsel
Participations
Dernières notifications FOSC pour Jörg Trachsel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1448465, Registre du commerce Berne, (36)
Milchzentrum Gstaad-Saanenland AG, in Saanen, CHE-114.349.366, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 05.09.2008, S. 4, Publ. 4639528).
Firma neu:
Milchzentrum Gstaad-Saanenland AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.02.2014 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Jörg Trachsel, Heimweidstrasse 18, 3782 Lauenen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Hans-Ruedi, von Linden, in Gstaad (Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gobeli, Alexander, von St. Stephan, in Saanen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bach, Markus, von Saanen, in Saanen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Althaus, Hans Dieter, von Unterlangenegg, in Turbach (Saanen), Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bach, Simon Ulrich, genannt Ueli, von Saanen, in Turbach (Saanen), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bach, Ueli, Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Trachsel, Jörg, von Lenk, in Lauenen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6352000, Registre du commerce Berne, (36)
Weggenossenschaft Längelouwene-Sodersegg, in Lauenen, CH-092.5.008.564-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.1993, S. 4500).
Statutenänderung:
18.08.2011.
Domizil neu:
c/o Jörg Trachsel, Heimweidstrasse 18, 3782 Lauenen bei Gstaad.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Persönliche Haftung der Mitglieder ausgeschlossen.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen mündlich an den Versammlungen oder durch Schreiben an die Mitglieder. Gemäss Erklärung vom 18.08.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Streichung des Hinweises über den Verwaltungsrat, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Verwaltungsrat: 3 bis 5 Mitglieder].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Weissen-Hauswirth, Peter, von Unterbäch, in Lauenen, Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift;
Schopfer, Willy, von Lauenen, in Lauenen, Mitglied und Kassier, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trachsel, Jörg, von Lenk, in Lauenen bei Gstaad (Lauenen), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lauenen];
Reichenbach, Rudolf, von Lauenen, in Lauenen bei Gstaad (Lauenen), Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Perreten, Kurt, von Lauenen, in Gstaad (Saanen), Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift;
Perreten, Marianne, von Lauenen, in Lauenen bei Gstaad (Lauenen), Mitglied und Kassier, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5487944, Registre du commerce Berne, (36)
Milchverwertungsgenossenschaft Lauenen, in Lauenen, CH-092.5.008.794-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2008, S. 4, Publ. 4537230).
Firma neu:
Milchverwertungsgenossenschaft Lauenen in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.06.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perreten, Karl, von Lauenen, in Lauenen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trachsel, Jörg, von Lenk, in Lauenen, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bach, Roland, von Saanen, in Lauenen, Mitglied und Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Addor, Stephan, von Sainte-Croix, in Lauenen, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reichenbach, Ulrich, von Lauenen, in Lauenen, Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oehrli, Willibenz, von Lauenen, in Lauenen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.