Renseignements sur Aline Toch
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Aline Toch
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3459347, Registre du commerce Argovie, (400)
R. Schneider GmbH, in Stetten (AG), CHE-114.466.724, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2016, Publ. 2831437).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Toch, Aline, von Zürich, in Bellikon, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Bernhard, von Obersiggenthal, in Bellikon, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2831437, Registre du commerce Argovie, (400)
Leuenberger & Schneider GmbH, in Stetten (AG), CHE-114.466.724, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2011, Publ. 6147546).
Statutenänderung:
04.03.2016. 01.04.2016. 04.05.2016.
Firma neu:
R. Schneider GmbH.
Domizil neu:
Im Stetterfeld 6, 5608 Stetten AG.
Zweck neu:
Erledigung von Garten-, Holzer- und Baggerarbeiten sowie Handel mit und Transport von Waren aller Art;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Christian, von Dürrenroth, in Widen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Raphael, von Obersiggenthal, in Bellikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Toch, Aline, von Zürich, in Bellikon, mit Einzelunterschrift.