Renseignements sur Kirsten Timmer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Kirsten Timmer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005729040, Registre du commerce Berne, (36)
Social Transformation AG, bisher in Illnau-Effretikon, CHE-365.147.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2022, Publ. 1005484707).
Statutenänderung:
06.04.2023.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Bierhübeliweg 33, 3012 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Susanne, von Zürich, in Kyburg (Illnau-Effretikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Manuel, von Oberägeri, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Popp, Markus, von Steinach, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heitmann, Raphaela, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Timmer, Kirsten, von Uster, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR01-1005484707, Registre du commerce Zurich, (20)
Social Transformation AG, in Illnau-Effretikon, CHE-365.147.199, Dorfstrasse 18, 8314 Kyburg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.05.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Angebot von Trainings, Coachings, Beratungsdienstleistungen und digitalen Produkten, damit Menschen die Beziehung zu sich selbst, anderen und der Welt positiv gestalten können. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit diesem Hauptzweck in Verbindung stehen. Die Gesellschaft kann sowohl auf eigene als auch auf Rechnung Dritter alle finanziellen, gewerblichen und industriellen Tätigkeiten vornehmen, die direkt oder indirekt mit dem Unternehmenszweck zusammenhängen. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Niederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Sie kann Immobilien und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.05.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Timmer, Kirsten, von Uster, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Susanne, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Manuel, von Oberägeri, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Popp, Markus, von Steinach, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heitmann, Raphaela, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005347322, Registre du commerce Berne, (36)
Social Transformation School GmbH (Social Transformation School Sàrl) (Social Transformation School Sagl) (Social Transformation School LLC), in Bern, CHE-413.664.393, Berchtoldstrasse 48, 3012 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.11.2021.
Zweck:
Gesellschaftliche Transformation durch Bildungsinnovation über die Schaffung von Lebens-, Lern- und Begegnungsorte, -situationen und Schulen, in denen Kinder und Erwachsene lebenslanges Lernen erfahren und dadurch empowered werden. Führen von gemeinnützigen Lernzentren, sowie die Organisation von entsprechenden Workshops und Trainings vor Ort oder Extern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 25.11.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Timmer, Kirsten, von Uster, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.