Renseignements sur Lothar Till
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lothar Till
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5906720, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Ovivo Switzerland AG, in Aesch BL, CH-280.3.914.849-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2010, S. 6, Publ. 5813358).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Plattner, Hans-Peter, von Basel, in Blauen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Contesse, Etienne, von Daillens, in Laufen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Till, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Münchenstein, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aesch BL];
Parrinello, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wiggenhauser Plattner, Theresia, von Basel, in Blauen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 5334872, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
EPC Water AG, in Aesch BL, CH-280.3.007.963-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2009, S. 7, Publ. 5120284).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sauer, René, von Basel, in Biel-Benken, mit Kollektivprokura zu zweien;
Walch, Jean-Yves, französischer Staatsangehöriger, in Blotzheim (FR), mit Kollektivprokura zu zweien;
Gensbittel, Dominique, französischer Staatsangehöriger, in Michelbach-le-Bas (FR), mit Kollektivprokura zu zweien;
Contesse, Etienne, von Daillens, in Laufen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Till, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Aesch BL, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor].
Numéro de publication: 4970648, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Christ Pharma & Life Science AG, in Aesch BL, CH-280.3.914.849-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 14.11.2008, S. 5, Publ. 4733758).
Statutenänderung:
2.04.2009.
Firma neu:
Christ Water Technology Swiss AG.
Zweck neu:
Industrielle Entwicklung, Planung, Herstellung, Inbetriebnahme, Montage, Wartung, Service und Betreiben sowie Vertrieb und Handel von Trink-, Rein-, Reinst- und Abwasseraufbereitungsanlagen und -prozessen. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gesellschaftszweck zu beteiligen, solche zu erwerben und zu veräussern sowie die Geschäftsführung zu übernehmen, sowie Zweigniederlassungen an beliebigen Orten zu errichten und Interessengemeinschaften mit anderen Unternehmen zu gründen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Till, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Aesch BL, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.