Renseignements sur Rudolf Tenger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rudolf Tenger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006118573, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Global Fence AG, in Frauenfeld, CHE-110.160.539, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 19.04.2021, Publ. 1005152828).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübscher, Walter, von Wattenwil, in Uesslingen (Uesslingen-Buch), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Trüllikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Bruderer, Ivo, von Wolfhalden, in Mauren TG (Berg (TG)), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Märstetten, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Geiger, Roman, von Ermatingen, in Salenstein, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tenger, Rudolf, von Schleitheim, in Schaffhausen, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1652367, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Global Fence AG, in Felben-Wellhausen, CHE-110.160.539, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2013, Publ. 7220694).
Statutenänderung:
31.07.2014.
Sitz neu:
Frauenfeld.
Domizil neu:
Im Alexander 4, 8500 Frauenfeld.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheibli, Philipp, von Andelfingen, in Humlikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Zürich];
Tenger, Rudolf, von Schleitheim, in Schaffhausen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1651445, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Draht Mayr AG, in Felben-Wellhausen, CHE-113.332.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2012, Publ. 6620318).
Statutenänderung:
31.07.2014.
Sitz neu:
Frauenfeld.
Domizil neu:
Im Alexander 4, 8500 Frauenfeld.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Verkauf von Drähten, Zäunen, Gitter, Toren und Zubehör sowie Metallwaren. Die Gesellschaft kann alle direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck und mit der Anlage ihres Vermögens in Verbindung stehende Geschäfte abschliessen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen und sich an ähnlichen und verwandten Unternehmungen beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flammer, Patrick, von Zuzwil SG, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tenger, Rudolf, von Schleitheim, in Schaffhausen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.