Rudolf Tenger
domicilié à Schaffhausen, de Schleitheim Mandats actifs: Global Fence AG, Draht Mayr AG Connecté à: Ivo Bruderer, Roman Geiger, Ursula Hübscher et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rudolf Tenger" à jour.Vous suivez maintenant "Rudolf Tenger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rudolf Tenger" à jour.Vous suivez maintenant "Rudolf Tenger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Rudolf Tenger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Rudolf Tenger
Autres commerces avec des biens divers
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Rudolf Tenger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Rudolf Tenger
Numéro de publication: HR02-1006118573, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Global Fence AG, in Frauenfeld, CHE-110.160.539, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 19.04.2021, Publ. 1005152828).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübscher, Walter, von Wattenwil, in Uesslingen (Uesslingen-Buch), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Trüllikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Bruderer, Ivo, von Wolfhalden, in Mauren TG (Berg (TG)), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Märstetten, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Geiger, Roman, von Ermatingen, in Salenstein, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tenger, Rudolf, von Schleitheim, in Schaffhausen, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1652367, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Global Fence AG, in Felben-Wellhausen, CHE-110.160.539, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2013, Publ. 7220694).
Statutenänderung:
31.07.2014.
Sitz neu:
Frauenfeld.
Domizil neu:
Im Alexander 4, 8500 Frauenfeld.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheibli, Philipp, von Andelfingen, in Humlikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Zürich];
Tenger, Rudolf, von Schleitheim, in Schaffhausen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1651445, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Draht Mayr AG, in Felben-Wellhausen, CHE-113.332.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2012, Publ. 6620318).
Statutenänderung:
31.07.2014.
Sitz neu:
Frauenfeld.
Domizil neu:
Im Alexander 4, 8500 Frauenfeld.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Verkauf von Drähten, Zäunen, Gitter, Toren und Zubehör sowie Metallwaren. Die Gesellschaft kann alle direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck und mit der Anlage ihres Vermögens in Verbindung stehende Geschäfte abschliessen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen und sich an ähnlichen und verwandten Unternehmungen beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flammer, Patrick, von Zuzwil SG, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tenger, Rudolf, von Schleitheim, in Schaffhausen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.