Renseignements sur Defrim Syla
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Defrim Syla
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005221240, Registre du commerce Zurich, (20)
DTL Auto GmbH, in Richterswil, CHE-371.486.511, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2018, Publ. 1004462774).
Statutenänderung:
29.04.2021.
Sitz neu:
Embrach.
Domizil neu:
Lochackerstrasse 4/6, 8424 Embrach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kadrijevic, Rahman, von Richterswil, in Richterswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krasniqi, Driton, italienischer Staatsangehöriger, in Volketswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Syla, Defrim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Kloten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 1827901, Registre du commerce Schwyz, (130)
Autohegg Carosserie GmbH, bisher in Volketswil, CHE-114.110.055, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2011, Publ. 6482018).
Gründungsstatuten:
23.02.2008.
Statutenänderung:
28.10.2014.
Firma neu:
Auto247 GmbH.
Sitz neu:
Schübelbach.
Domizil neu:
Wisshaltenstrasse 2, 8862 Schübelbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fandaj, Visar, von Dietikon, in Schwerzenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Syla, Defrim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Kloten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blöchliger, Markus Martin, von Glarus Süd, in Schübelbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 6510992, Registre du commerce Zurich, (20)
Autohegg Mechanik GmbH, in Volketswil, CH-020.4.046.628-4, Geissbüelstrasse 4, 8604 Volketswil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.01.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Autowerkstätte und alle damit in der Auto-Branche zusammenhängenden Dienstleistungen, den Handel mit sowie Import und Export von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag und Inventarliste vom 28.12.2011 vier Hebebühnen sowie Elektroinstallationen, wofür 210 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 6'900.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 12.01.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Fandaj, Visar, von Dietikon, in Schwerzenbach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Syla, Defrim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Kloten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.