Renseignements sur Driton Krasniqi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Driton Krasniqi
Dernières notifications FOSC pour Driton Krasniqi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005221240, Registre du commerce Zurich, (20)
DTL Auto GmbH, in Richterswil, CHE-371.486.511, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2018, Publ. 1004462774).
Statutenänderung:
29.04.2021.
Sitz neu:
Embrach.
Domizil neu:
Lochackerstrasse 4/6, 8424 Embrach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kadrijevic, Rahman, von Richterswil, in Richterswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krasniqi, Driton, italienischer Staatsangehöriger, in Volketswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Syla, Defrim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Kloten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1004853874, Registre du commerce Zurich, (20)
Auron Security GmbH, in Volketswil, CHE-111.755.965, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2009, S.33, Publ. 5164318).
Firma neu:
Auron Security GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.02.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krasniqi, Driton, serbischer Staatsangehöriger, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004690138, Registre du commerce Zurich, (20)
Santiago See GmbH, in Wädenswil, CHE-115.782.211, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2010, S.28, Publ. 5701340).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krasniqi Nuzzo, Sandra, von Wädenswil, in Volketswil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00;
Krasniqi, Driton, italienischer Staatsangehöriger, in Volketswil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Michael Ursin, von Grosswangen, in Wädenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.