Renseignements sur Marcel Suter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Marcel Suter
Dernières notifications FOSC pour Marcel Suter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006026282, Registre du commerce Berne, (36)
Murri AG Burgdorf, in Burgdorf, CHE-107.917.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2022, Publ. 1005400877).
Statutenänderung:
26.04.2024.
Firma neu:
BUGE Immobilien AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit sowie die Vermietung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 24.12.1993 und Bilanz per 21.09.1993: Aktiven von CHF 1'020'866.85 und Passiven von CHF 723'557.85 der Einzelfirma "Kurt Murri", in Burgdorf, zum Preis von CHF 297'309, wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000 ausgegeben werden und dem Sacheinleger eine Forderung von CHF 197'309 in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben wird.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hodler, Sandro, von Gurzelen, in Burgdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Marcel, von Burgdorf, in Burgdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Kölliken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Klossner, Martin, von Diemtigen, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1006026221, Registre du commerce Berne, (36)
Murri AG Burgdorf, in Burgdorf, CHE-156.627.513, Buchmattstrasse 44, 3400 Burgdorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.04.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Maler- und Gipsereigeschäfts. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Suter, Marcel, von Burgdorf, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grimm + Ruchti Treuhand AG (CHE-108.127.260), in Burgdorf, Revisionsstelle;
Hodler, Sandro, von Gurzelen, in Burgdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Tanja, von Burgdorf, in Burgdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005987582, Registre du commerce Berne, (36)
MS-Tec GmbH, in Burgdorf, CHE-141.373.309, c/o Marcel Suter, Minderweg 20, 3400 Burgdorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.03.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen, damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben, die Gewährung von Darlehen sowie die Erbringung von weiteren Dienstleistungen im Bereich des Hauptzwecks. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 11.03.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Suter, Marcel, von Burgdorf, in Burgdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.