Renseignements sur Erich Stutz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Erich Stutz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2929729, Registre du commerce Argovie, (400)
Uninorm Technic AG, in Boswil, CHE-106.015.868, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2014, Publ. 1444427).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Domeisen, Peter, von Rapperswil-Jona, in Boswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stutz, Erich, von Sarmenstorf, in Lens, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Good, Peter, von Mels, in Künten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1444427, Registre du commerce Argovie, (400)
Uninorm Technic AG, in Boswil, CHE-106.015.868, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2013, Publ. 7094826).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüttimann, Paul, von Arni AG, in Wohlen AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Xaver, von Schongau, in Schongau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lienhard AG Revisions- & Steuerrechtspraxis (CHE-102.481.869), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gättelin, David, von Reigoldswil, in Muri AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mäder, Marcel, von Boswil, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Boswil];
Domeisen, Peter, von Rapperswil-Jona, in Boswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stutz, Erich, von Sarmenstorf, in Crans-Montana, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BDO AG (CHE-345.012.024), in Aarau, Revisionsstelle.
Registre du commerce Argovie, (400)
Belviso AG, bisher in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.116 vom 18.6.1993 S.3175).
Statutenänderung:
31.1.1995.
Firma neu:
Uninorm Technic AG.
Sitz neu:
Boswil.
Domizil neu:
Wohlerstrasse 2, 5623 Boswil.
Zweck neu:
Planung, technische Berechnung und Vertrieb von Garten- und Blockhäusern, Garagen- und Industrietoren, Türautomaten und Türen aller Art, demontablen Garagen, Unterständen und Ueberdachungen;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben und veräussern.
Aktienkapital neu:
Fr.500000 (bisher: Fr.100000).
Liberierung Aktienkapital neu:
Fr.500000.
Aktien neu:
500 Namenaktien zu Fr.1000 (bisher: 100 Namenaktien zu Fr.1000).
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lienhard, Stephan, von Stadel, in Wädenswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Burckhardt Investcontrol AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüttimann, Paul, von Arni AG, in Wohlen AG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Domeisen, Peter, von Rapperswil SG, in Boswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Xaver, von Schongau, in Schongau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mäder, Marcel, von Boswil, in Boswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stutz, Erich, von Sarmenstorf, in Lausanne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lienhard AG Revisions- & Steuerrechtspraxis, in Zürich, Revisionsstelle.