Renseignements sur Jeanine Studer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jeanine Studer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006083219, Registre du commerce Argovie, (400)
Schümel Naturschutzstiftung, in Holderbank (AG), CHE-110.405.273, Stiftung (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2021, Publ. 1005118006).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luginbühl, Roger, von Bowil, in Holderbank (AG), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Portmann, Manuel, von Obergerlafingen, in Nürensdorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Studer, Jeanine, von Spreitenbach, in Holderbank (AG), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietz, Stefan, von Ammerswil, in Ammerswil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Läuchli, Simon, von Remigen, in Holderbank (AG), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Roos, Josef, von Luzern, in Holderbank (AG), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weiss, Ferdinand, von Laufenburg, in Holderbank (AG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3047563, Registre du commerce Argovie, (400)
Berichtigung des im SHAB Nr. 58 vom 23.03.2016, publizierten TR-Eintrags Nr. 2'862 vom 18.03.2016 Schümel Naturschutzstiftung, in Holderbank (AG), CHE-110.405.273, Stiftung (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2016, Publ. 2740919). [Streichung von Jeanine Studer infolge Doppeleintragung als bisherige Jeanine Wiederkehr.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Jeanine, von Spreitenbach, in Holderbank (AG), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Jeanine, von Spreitenbach, in Holderbank (AG), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Wiederkehr, Jeanine, in Möriken-Wildegg].
Numéro de publication: 2740919, Registre du commerce Argovie, (400)
Schümel Naturschutzstiftung, in Holderbank (AG), CHE-110.405.273, Stiftung (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2013, Publ. 1205487).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heckendorn, Dr. Werner, von Basel, in Veltheim (AG), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Condrau, Victor, von Disentis/Mustér, in Niederlenz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauper Richner, Gabriele, von Seedorf (BE), in Niederlenz, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Luginbühl, Roger, von Bowil, in Holderbank (AG), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Studer, Jeanine, von Spreitenbach, in Holderbank (AG), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Läuchli, Simon, von Remigen, in Holderbank (AG), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Läuchli, Simon Hans, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Madritsch, Dr. Herfried, österreichischer Staatsangehöriger, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.