Adresse
c/o F. Weiss - Treuhand
Hauptstrasse 36
5113 Holderbank AG
Renseignements sur Schümel Naturschutzstiftung
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Schümel Naturschutzstiftung
- Schümel Naturschutzstiftung a son siège social à Holderbank AG et est actif. Elle est une Fondation et est active dans le secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- Il y a 7 personnes actives inscrites dans la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 04.09.2024.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-110.405.273.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil de fondation
Dr. Stefan Dietz,
Josef Roos,
Gabriele Lauper Richner,
Dr. Herfried Madritsch,
Simon Läuchli
les plus récents personnes habilitée à signer
Dr. Stefan Dietz,
Ferdinand Weiss,
Gabriele Lauper Richner,
Simon Läuchli
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.04.1998
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Holderbank (AG)
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.7.019.353-0
IDE/TVA
CHE-110.405.273
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Gestaltung und sachgemässen Unterhalt von Naturschutzgebieten im Aargau, primär des ehemaligen Steinbruchs "Schümel" in Holderbank.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Aarau | 09.06.2005 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | <2004 | 08.06.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Schümel Naturschutzstiftung
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006121727, Registre du commerce Argovie, (400)
Schümel Naturschutzstiftung, in Holderbank (AG), CHE-110.405.273, Stiftung (SHAB Nr. 134 vom 12.07.2024, Publ. 1006083219).
Domizil neu:
c/o F. Weiss - Treuhand, Hauptstrasse 36, 5113 Holderbank AG.
Numéro de publication: HR02-1006083219, Registre du commerce Argovie, (400)
Schümel Naturschutzstiftung, in Holderbank (AG), CHE-110.405.273, Stiftung (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2021, Publ. 1005118006).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luginbühl, Roger, von Bowil, in Holderbank (AG), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Portmann, Manuel, von Obergerlafingen, in Nürensdorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Studer, Jeanine, von Spreitenbach, in Holderbank (AG), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietz, Stefan, von Ammerswil, in Ammerswil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Läuchli, Simon, von Remigen, in Holderbank (AG), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Roos, Josef, von Luzern, in Holderbank (AG), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weiss, Ferdinand, von Laufenburg, in Holderbank (AG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005118006, Registre du commerce Argovie, (400)
Schümel Naturschutzstiftung, in Holderbank (AG), CHE-110.405.273, Stiftung (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2019, Publ. 1004637989).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchi, Dominique, von Wildberg, in Weiningen (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Manuel, von Obergerlafingen, in Nürensdorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.