Renseignements sur Martin Stucki
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Martin Stucki
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004707132, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Genossenschaft "Seilbahn Palfries", in Mels, CHE-100.976.516, Genossenschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2019, Publ. 1004563406).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stucki, Martin, von Grosshöchstetten, in Heiligkreuz (Mels), Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klauser, Patricia, von Flums, in Plons (Mels), Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6517704, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Genossenschaft 'Seilbahn Palfries', in Mels, CH-320.5.045.371-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2009, S. 15, Publ. 4967498).
Statutenänderung:
17.06.2011.
Domizil neu:
Ludiweg, 8888 Heiligkreuz.
Postadresse neu:
Postfach 26, 8888 Heiligkreuz . [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler, Roland, von Pfäfers, in Mels, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ackermann, Annemarie, von Mels, in Mels, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Good, Pius, von Mels, in Mels, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Milesi, Thomas, von Grabs, in Grabs, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stucki, Martin, von Grosshöchstetten, in Heiligkreuz (Mels), Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 4967498, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Genossenschaft 'Seilbahn Palfries', in Mels, CH-320.5.045.371-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2001, S. 5446).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weidmann, Hans Jörg, von Embrach, in Wangs (Vilters-Wangs), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walser, Markus, von Vilters-Wangs und Quarten, in Wangs (Vilters-Wangs), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Jakob, von Wartau, in Azmoos (Wartau), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grünenfelder, Peter, von Vilters-Wangs, in Sargans, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stucki, Martin, von Grosshöchstetten, in Heiligkreuz (Mels), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmermann, Heinrich, von Mels und Walenstadt, in Walenstadt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ackermann, Annemarie, von Mels, in Mels, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.