Renseignements sur Daniel Stuber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Daniel Stuber
Participations
Dernières notifications FOSC pour Daniel Stuber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005903510, Registre du commerce Berne, (36)
Stuber Holding AG, in Münchenbuchsee, CHE-239.192.986, Industriestrasse 53, 3052 Zollikofen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.11.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf, die Finanzierung, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Stuber, Daniel, von Buchegg, in Kyburg-Buchegg (Buchegg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stuber, Sandra, von Buchegg, in Kyburg-Buchegg (Buchegg), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
T + R AG (CHE-105.857.623), in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005371428, Registre du commerce Berne, (36)
Stuber Holding AG, in Münchenbuchsee, CHE-190.643.023, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2013, S.0, Publ. 925515). [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 13.06.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stuber, Daniel, von Buchegg, in Kyburg-Buchegg (Buchegg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Kyburg-Buchegg, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Stuber, Sandra, von Buchegg, in Kyburg-Buchegg (Buchegg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Kyburg-Buchegg, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
T + R AG (CHE-105.857.623), in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005337702, Registre du commerce Berne, (36)
Rohrer-Marti AG, in Münchenbuchsee, CHE-103.486.378, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2020, Publ. 1004831452).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rosser Treuhand AG (CHE-422.904.047), in Worblaufen (Ittigen), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stuber, Daniel, von Buchegg, in Kyburg-Buchegg (Buchegg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Zimmermann, Daniel Dr., von Luzern und Basel, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Liniger, Peter, von Wohlen bei Bern, in Schwenden im Diemtigtal (Diemtigen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
T + R AG (CHE-105.857.623), in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle.