Renseignements sur Rohrer-Marti AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Rohrer-Marti AG
- Rohrer-Marti AG a son siège social à Zollikofen et est actif. Elle opère dans le domaine «Commerce avec machines».
- La direction de l’entreprise Rohrer-Marti AG est composée de 6 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 19.02.1946.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 19.11.2021.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce BE est le suivant: CHE-103.486.378.
- Exactement à cette adresse il existe 5 autres entreprises actives. Cela comprend: Green Peak GmbH, Ott Landmaschinen AG, Stuber Holding AG.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Roger Gauderon Moser,
Daniel Stuber,
Christian Rüegsegger,
Peter Liniger,
Hanspeter Tüscher
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.02.1946
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Münchenbuchsee
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-053.3.006.446-5
IDE/TVA
CHE-103.486.378
Secteur
Commerce avec machines
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit und Fabrikation von Maschinen, im Besonderen Baumaschinen, Baugeräten, Bauwerkzeugen, Fördermittel, Staplern und Fahrzeugen sowie Betrieb einer Reparaturwerkstätte. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
T + R AG | Muri bei Bern | 19.11.2021 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Rosser Treuhand AG | Ittigen | 04.12.2019 | 18.11.2021 | |
Rosser Treuhand | Ittigen | <2004 | 03.12.2019 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Rohrer-Marti Ltd
- Rohrer-Marti SA
- Rohrer-Marti Holding AG
- Rohrer-Marti Ulrich AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Rohrer-Marti AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005337702, Registre du commerce Berne, (36)
Rohrer-Marti AG, in Münchenbuchsee, CHE-103.486.378, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2020, Publ. 1004831452).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rosser Treuhand AG (CHE-422.904.047), in Worblaufen (Ittigen), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stuber, Daniel, von Buchegg, in Kyburg-Buchegg (Buchegg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Zimmermann, Daniel Dr., von Luzern und Basel, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Liniger, Peter, von Wohlen bei Bern, in Schwenden im Diemtigtal (Diemtigen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
T + R AG (CHE-105.857.623), in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004831452, Registre du commerce Berne, (36)
Rohrer-Marti AG, in Münchenbuchsee, CHE-103.486.378, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2019, Publ. 1004774347).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hostettler, Andreas, von Schwarzenburg, in Bargen BE, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004774347, Registre du commerce Berne, (36)
Rohrer-Marti AG, in Münchenbuchsee, CHE-103.486.378, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2014, S.0, Publ. 1560519).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rosser Treuhand (CHE-107.411.959), in Ittigen, Revisionsstelle;
Zahnd, Barbara, von Schwarzenburg, in Zollikofen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosser Treuhand AG (CHE-422.904.047), in Worblaufen (Ittigen), Revisionsstelle;
Gauderon Moser, Roger, von St. Antoni, in Kestenholz, mit Kollektivprokura zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.