Renseignements sur Daniel Strub
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Daniel Strub
Dernières notifications FOSC pour Daniel Strub
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004751329, Registre du commerce Berne, (36)
Solvair GmbH, in Köniz, CHE-402.308.209, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2011, S.0, Publ. 6424390).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amacher, Stefan, von Wilderswil, in Köniz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Liebefeld (Köniz)];
Strub, Daniel, von Läufelfingen, in Mittelhäusern (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Laupen BE (Laupen)].
Numéro de publication: 6424390, Registre du commerce Berne, (36)
Solvair GmbH, in Köniz, CH-036.4.052.277-2, Meriedweg 7, 3172 Niederwangen bei Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.11.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Planung, Ausführung und Unterhalt von luft-, klima- und energietechnischen Anlagen sowie damit verbundenen Tätigkeiten und Dienstleistungen wie z.B. das Erstellen von Expertisen, Messungen oder auch die Aus- und Weiterbildung von externen Personen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief, Fax oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 10.11.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Amacher, Stefan, von Wilderswil, in Liebefeld (Köniz), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Strub, Daniel, von Läufelfingen, in Laupen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 3929030, Registre du commerce Argovie, (400)
Strub AG Kölliken, in Kölliken, CH-400.3.001.367-0, elektrische Apparate, Haushaltartikel usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 13.10.2003, S. 2, Publ. 1211076).
Statutenänderung:
4.05.2007.
Firma neu:
PS Wohn AG.
Zweck neu:
Erwerb von, Handel mit und Verwaltung von Immobilien;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie andere Unternehmungen erwerben oder errichten oder mit solchen fusionieren.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strub, Roland, von Läufelfingen, in Kölliken, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Strub, Daniel, von Läufelfingen, in Kölliken, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Brändli, Markus, von Kaltbrunn, in Stans, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strub, Edith, von Läufelfingen, in Kölliken, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung].