Renseignements sur Ingmar Stotz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Ingmar Stotz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2189587, Registre du commerce Zurich, (20)
isto design GmbH, bisher in Cheiry, CHE-158.980.245, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2013, Publ. 7225828).
Gründungsstatuten:
13.03.2012.
Statutenänderung:
18.02.2015.
Sitz neu:
Dietikon.
Domizil neu:
Zentralstrasse 17, 8953 Dietikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stotz, Ingmar, deutscher Staatsangehöriger, in Cheiry, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Staub, Niina Kim, von Gossau SG, in Dietikon, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1229567, Registre du commerce Zurich, (20)
draftfactory GmbH, in Dietikon, CHE-115.416.309, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2013, Publ. 1205329).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
draftfactory Verwaltungs AG (CH-217.3.553.750-3), in Courgevaux, Gesellschafterin, mit 219 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Stotz, Ingmar, deutscher Staatsangehöriger, in Cheiry, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 88 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Begic, Tomislav, von Dachsen, in Dietikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staub, Kim, von Gossau ZH, in Dietikon, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 131 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 7179416, Registre du commerce Zurich, (20)
medialpina GmbH, in Dübendorf, CH-020.4.041.930-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2010, S. 25, Publ. 5493492).
Statutenänderung:
16.04.2013.
Firma neu:
draftfactory GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(draftfactory SARL) (draftfactory SAGL) (draftfactory LLC).
Sitz neu:
Dietikon.
Domizil neu:
Zentralstrasse 17, 8953 Dietikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Büros zur Erstellung von technischen Zeichnungsarbeiten im Hoch- und Tiefbau, der Planung und Ausführung von Neu- und Umbauten als Total- oder Generalunternehmung auf Rechnung Dritter, Projektmanagement sowie Beratung und Betreuung in Erschliessungs-, und Umweltangelegenheiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Email oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staub, Kenneth, von Gossau SG, in Nürensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 219 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Kim, von Gossau ZH, in Dietikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 131 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Stotz, Ingmar, deutscher Staatsangehöriger, in Cheiry, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 88 Stammanteilen zu je CHF 100.00.