Renseignements sur Slobodan Stojanovic
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Slobodan Stojanovic
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3324885, Registre du commerce Zurich, (20)
L & M Partner GmbH, in Zürich, CHE-428.325.965, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2016, Publ. 2955095).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hamiti, Dzevzet, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stojanovic, Slobodan, von Volketswil, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Volketswil und mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 1339585, Registre du commerce Schwyz, (130)
KarD GmbH, bisher in Zürich, CHE-109.409.985, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2012, Publ. 6519754).
Gründungsstatuten:
27.11.2001.
Statutenänderung:
17.01.2014.
Sitz neu:
Feusisberg.
Domizil neu:
bei HCP Capital AG, Einsiedlerstrasse 23, 8834 Schindellegi.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stojanovic, Slobodan, von Volketswil, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HCP Capital AG (CHE-342.655.680), in Feusisberg, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bucher, Christian, von Kerns, in Gurtnellen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1039779, Registre du commerce Zurich, (20)
L & M Partner GmbH, in Zürich, CH-020.4.050.699-1, Überlandstrasse 350, 8051 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.08.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Gastronomiebetrieben sowie die Erbringung sämtlicher damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Lizenzen und Franchisen vergeben, Finanzierungen für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, Transporte aller Art ausführen, im In- und Ausland Vermögenswerte erwerben, verwalten und verkaufen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 07.08.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Stojanovic, Slobodan, von Volketswil, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hamiti, Dzevzet, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.