Renseignements sur Dieter Stöffler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dieter Stöffler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4925528, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
TSV GmbH, in Herisau, CH-320.4.048.496-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2005, S. 2, Publ. 2748870).
Firma neu:
TSV GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.03.2009 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
Heimstrasse 7, 9014 St. Gallen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 01.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöffler, Dieter, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000 (bisher: in Herisau, Gesellschafter);
Stöffler, Petra, von St. Gallen, in St. Gallen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000 (bisher: in Herisau).
Numéro de publication: 4532592, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stöffler, in St. Gallen, CH-320.1.063.497-2, Zeughausgasse 3, 9000 St. Gallen, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Tattoo und Piercing Studio.
Eingetragene Personen:
Stöffler, Dieter, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2257318, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
PRSP GmbH, bisher in St. Peterzell, Handel mit Motorrädern, Reparatur und Tuning, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2001, S. 866).
Gründungsstatuten:
14.08.2000.
Statutenänderung:
6.05.2004.
Firma neu:
TSV GmbH.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
St. Gallerstrasse 19, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Umsetzung der Richtlinien der eidgenössischen Kommission für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz nach den Richtlinien Nr. 6508 und Nr. 6512, Beratung und Umsetzung von Massnahmen, die zu technischer, organisatorischer und persönlicher Arbeitssicherheit nach dem Stand der Technik anwendbar sind auf Mandatsbasis, Handel mit und Verkauf von allen Artikeln die zu technischer, organisatorischer und persönlicher Arbeitssicherheit konform sind, Ausbildung von Flurförderfahrzeugführern nach den SVBL/SUVA-Richtlinien in Theorie und Praxis, Wahrnehmung der Verantwortung der Gefahrengutbeauftragtenverordnung (GGBV) als Gefahrengutbeauftragte sowie Betrieb eines Tattoo-Studios.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung vom 14.08.2000 gemäss Sacheinlagevertrag vom 30.07.2000 1 Auto Marke Jeep Cherokee, Jahrgang 1990 und 1 Motorrad Marke Ducati, Jahrgang 1994 zum Preise von CHF 25'000, wovon CHF 20'000 auf das Stammkapital angerechnet und CHF 5'000 als Forderung gutgeschrieben werden (wie bisher).
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paukat, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in St. Peterzell, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöffler, Franz, österreichischer Staatsangehöriger, in Herisau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000;
Stöffler, Dieter, österreichischer Staatsangehöriger, in Herisau, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.