Renseignements sur Mark Lloyd Stevens
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Mark Lloyd Stevens
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2228465, Registre du commerce Argovie, (400)
SS&A Power Consultancy GmbH, in Ehrendingen, CHE-290.494.491, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr.213 vom 04.11.2014, Publ. 1803203).
Statutenänderung:
04.06.2015.
Sitz neu:
Wettingen.
Domizil neu:
Landstrasse 99, 5430 Wettingen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stevens, Mark Lloyd, britischer Staatsangehöriger, in Ehrendingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Savic, Sasha, von Wettingen, in Wettingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: serbischer Staatsangehöriger, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00], Quantix Invest AG, in Frauenfeld, Gesellschafterin, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00], Spring, Martin, von Bülach, in Frauenfeld, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung und Briand, Beat, von Albinen, in Rümlang, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 1803203, Registre du commerce Argovie, (400)
SS&A Power Consultancy GmbH, in Ehrendingen, CHE-290.494.491, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2014, Publ. 1307599).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Savic, Sasha, serbischer Staatsangehöriger, in Wettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Stevens, Mark Lloyd, britischer Staatsangehöriger, in Ehrendingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Briand, Beat, von Albinen, in Rümlang, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 1307599, Registre du commerce Argovie, (400)
SS&A Power Consultancy GmbH, in Ehrendingen, CHE-290.494.491, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 208 vom 28.10.2013, Publ. 1148189).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stevens, Mark Lloyd, britischer Staatsangehöriger, in Ehrendingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Savic, Sasha, serbischer Staatsangehöriger, in Wettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Quantix Invest AG (CHE-209.362.858), in Frauenfeld, Gesellschafterin, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.