Renseignements sur Thomas Steuri
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Thomas Steuri
Dernières notifications FOSC pour Thomas Steuri
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006056996, Registre du commerce Berne, (36)
Softwarebüro Steuri GmbH, in Huttwil, CHE-110.469.480, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2010, S.5, Publ. 5467622).
Firma neu:
Softwarebüro Steuri GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Thomas Steuri, Gommen 1, 4950 Huttwil. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.06.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steuri, Thomas, von Leissigen, in Huttwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004520952, Registre du commerce Berne, (36)
Swiss Birdradar Solution AG, in Köniz, CHE-160.481.419, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2017, Publ. 3697083).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steuri, Thomas, von Leissigen, in Huttwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 7106504, Registre du commerce Berne, (36)
Swiss Birdradar Solution AG, in Köniz, CH-036.3.056.576-6, Dählenweg 17, 3095 Spiegel bei Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.03.2013.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, die Vermarktung sowie der Betrieb von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Radar Ornithologie und Chiropterologie zur Minderung von Umweltschäden durch Infrastruktur und Energieproduktionsanlagen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 08.03.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Seiffert, Urs Peter, von Binningen, in Spiegel bei Bern (Köniz), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Liechti, Felix Stephan, von Wittnau, in Emmenbrücke (Emmen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steuri, Thomas, von Leissigen, in Huttwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.