Thomas Steuri
domicilié à Zürich, de Leissigen Mandats actifs: Steuri Industrial Design Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Thomas Steuri" à jour.Vous suivez maintenant "Thomas Steuri".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Thomas Steuri" à jour.Vous suivez maintenant "Thomas Steuri".
|
|
Thomas Steuri
domicilié à Huttwil, de Leissigen Mandats actifs: Softwarebüro Steuri GmbH in Liquidation Connecté à: Marlise Steuri-Kunz Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Thomas Steuri" à jour.Vous suivez maintenant "Thomas Steuri".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Thomas Steuri" à jour.Vous suivez maintenant "Thomas Steuri".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Thomas Steuri
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Thomas Steuri
Ateliers de design, de graphisme et de bijoux
Fourniture de services informatiques
Ateliers de design, de graphisme et de bijoux
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Thomas Steuri
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Thomas Steuri
Numéro de publication: HR02-1006056996, Registre du commerce Berne, (36)
Softwarebüro Steuri GmbH, in Huttwil, CHE-110.469.480, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2010, S.5, Publ. 5467622).
Firma neu:
Softwarebüro Steuri GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Thomas Steuri, Gommen 1, 4950 Huttwil. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.06.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steuri, Thomas, von Leissigen, in Huttwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004520952, Registre du commerce Berne, (36)
Swiss Birdradar Solution AG, in Köniz, CHE-160.481.419, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2017, Publ. 3697083).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steuri, Thomas, von Leissigen, in Huttwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 7106504, Registre du commerce Berne, (36)
Swiss Birdradar Solution AG, in Köniz, CH-036.3.056.576-6, Dählenweg 17, 3095 Spiegel bei Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.03.2013.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, die Vermarktung sowie der Betrieb von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Radar Ornithologie und Chiropterologie zur Minderung von Umweltschäden durch Infrastruktur und Energieproduktionsanlagen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 08.03.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Seiffert, Urs Peter, von Binningen, in Spiegel bei Bern (Köniz), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Liechti, Felix Stephan, von Wittnau, in Emmenbrücke (Emmen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steuri, Thomas, von Leissigen, in Huttwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.