Renseignements sur Fritz Stettler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Fritz Stettler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005803630, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Maschinenring Ostschweiz AG, in Wängi, CHE-102.885.764, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2022, Publ. 1005535966).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stettler, Fritz, von Bolligen, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
City Treuhand Weinfelden AG, in Weinfelden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vetterli, Daniel, von Wagenhausen, in Rheinklingen (Wagenhausen), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Agreno Treuhand AG (CHE-105.864.296), in Uster, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 6867300, Registre du commerce Thurgovie, (440)
MBR Thurgau AG, in Wängi, CH-440.3.012.721-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2009, S. 20, Publ. 5036242).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burgdorfer, Armin, von Eggiwil, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler, Fritz, von Bolligen, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Enderlin, Christian, von Arbon, in Winden (Egnach), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vetterli, Karl, von Wagenhausen, in Rheinklingen (Wagenhausen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Blatter, Christina, von Habkern, in Wängi, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Thurgovie, (440)
Milchlieferantengenossenschaft Strass, in G a c h n a n g, Möglichst rationelle Verwertung oder Verkauf der produzierten Milch, Genossenschaft (SHAB Nr. 45 vom 24.02.1988, S. 746).
Firma neu:
Milchlieferantengenossenschaft Strass in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08. 06.1999 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Althaus, Hugo, von Wangen- Brüttisellen, in Strass (Gachnang), Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Stettler, Fritz, von Bolligen, in Strass (Gachnang), Aktuar und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar];
Herzog, Ernst (1943), von Gachnang, in Niederwil TG (Gachnang), Kassier und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Kassier].