Renseignements sur Werner Steiner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Werner Steiner
Participations
Dernières notifications FOSC pour Werner Steiner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005571397, Registre du commerce Zurich, (20)
Läbesruum, in Winterthur, CHE-106.107.134, Verein (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2022, Publ. 1005438404).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huizinga, Andreas, von Bauma, in Winterthur, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Neukom, Catherine, von Grosswangen, in Dägerlen, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Steiner, Werner, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6977376, Registre du commerce Zurich, (20)
VEREIN LÄBESRUUM, in Winterthur, CH-020.6.001.552-3, Verein (SHAB Nr. 58 vom 22.03.2012, Publ. 6605292).
Statutenänderung:
18.04.2012. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Günthard-Fitze, Barbara, von Bühler, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bolleter, Ulrich, von Meilen, in Seuzach, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Werner, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Seitz, Oliver, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Samuel Christian, von Kirchberg SG, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ehrat, Kurt, von Lohn, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 6605292, Registre du commerce Zurich, (20)
VEREIN LÄBESRUUM, in Winterthur, CH-020.6.001.552-3, Verein (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2011, S. 0, Publ. 6315114).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Innocente, Marco, von Rickenbach ZH, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolleter, Ulrich, von Meilen, in Seuzach, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Einzelunterschrift];
Glauser, Werner, von Muri bei Bern, in Wiesendangen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Steiner, Werner, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung].