Renseignements sur Simon Elias Steiner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Simon Elias Steiner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005228181, Registre du commerce Berne, (36)
Burn & Künzi Gerüstbau AG, in Diemtigen, CHE-107.230.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2018, Publ. 4398241).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 10.06.2021 und Inventar per 31.12.2020 Aktiven von CHF 526'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 auf die Burn AG, in Diemtigen (CHE-464.134.680).
Gegenleistung:
100'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burn, Erwin, von Adelboden, in Adelboden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Burn, Jonas, von Adelboden, in Insel Reichenau (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steiner, Simon, von Frutigen, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burn, Ilja, von Adelboden, in Adelboden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1951655, Registre du commerce Berne, (36)
Burn & Künzi Gerüstbau AG, in Diemtigen, CHE-107.230.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2013, Publ. 1020831).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burn, Thomas, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burn, Christoph, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burn, Erwin, von Adelboden, in Adelboden, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burn, Ilja, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Simon, von Frutigen, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Inniger, Stephan, von Adelboden, in Scharnachtal (Reichenbach im Kandertal), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stettler Treuhand (CHE-107.225.285), in Steffisburg, Revisionsstelle [bisher: Stettler Treuhand].