Renseignements sur Christoph Burn
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christoph Burn
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005858773, Registre du commerce Berne, (36)
FEWO Adelboden AG, in Adelboden, CHE-114.361.048, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2018, Publ. 1004460921).
Statutenänderung:
22.09.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermietung und Verwaltung von Beherbungen jeglicher Art und die Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen wie Reinigung, Zusatzleistungen, etc., Betrieb, Organisation und Verwaltung von Restaurant- und Gastrobetrieben. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen errichten, erwerben oder mit solchen fusionieren, Grundstücke und dingliche Rechte erwerben, unterhalten und weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hari, Jürg, von Adelboden, in Ostermundigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Adelboden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Künzi, Jakob Olivier, von Adelboden, in Adelboden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brühlmann, Martin, von Muri (AG), in Adelboden, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burn, Christoph, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Ruch-Gygax, Jacqueline, von Seeberg, in Adelboden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR02-1005751464, Registre du commerce Berne, (36)
Burn Architektur Ingenieur AG, in Adelboden, CHE-273.877.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2016, Publ. 2978113).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burn, Thomas, von Adelboden, in Adelboden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Burn, Christoph, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift];
Burn, Merlin, von Adelboden, in Spiez, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005627681, Registre du commerce Berne, (36)
Schönegg AG Adelboden, in Adelboden, CHE-110.292.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2015, S.0, Publ. 2218359).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzi, Fritz, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burn, Christoph, von Adelboden, in Adelboden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Künzi Peter oder Spiess-Künzi Beat [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Künzi Peter oder Spiess-Künzi Beat];
Künzi, Peter, von Adelboden, in Adelboden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Burn Christoph oder Burn Thomas [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Burn Christoph oder Burn Thomas];
Burn, Thomas, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Künzi Peter oder Spiess-Künzi Beat [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Künzi Peter oder Spiess-Künzi Beat];
Künzi, Olivier, genannt Oliver, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Spiess, Beat, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Burn Christoph oder Burn Thomas [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Burn Christoph oder Burn Thomas].