Renseignements sur Rudolf Steiger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rudolf Steiger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005793155, Registre du commerce Zurich, (20)
gdz-Rentenkasse, in Zürich, CHE-110.375.560, Stiftung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2023, Publ. 1005650230).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiger, Rudolf, von Zürich, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Serra, Jorge, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-0004448109, Registre du commerce Zurich, (20)
GDZ AG, in Zürich, CHE-107.835.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2015, Publ. 2089869).
Statutenänderung:
30.11.2017.
Aktienkapital neu:
CHF 509'913.00 [bisher: CHF 3'100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 509'913.00 [bisher: CHF 3'100'000.00].
Aktien neu:
56'657 Namenaktien zu CHF 9.00 [bisher: 62'000 Namenaktien zu CHF 50.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.11.2017 wird der Nennwert der 62'000 Namenaktien zu CHF 50.00 auf CHF 9.00 herabgesetzt und je CHF 41.00 pro Aktie zurückbezahlt;
Alsdann werden 5'343 eigene Namenaktien zu CHF 9.00 vernichtet;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 19.04.2018 festgestellt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiger, Rudolf, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiesner, Claude, von Bubendorf, in Elsau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rehmann, Adrian, von Kaisten, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumbühl, Moritz, von Aarau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vollenweider, Armin, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2086769, Registre du commerce Zurich, (20)
Olympia-Verlag AG, in Zürich, CHE-107.835.070, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 21.05.2008, S. 25, Publ. 4484598).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiger, Rudolf, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arpagaus & Baumer Consulting AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Lüthi, Peter, von Zürich, in Unterengstringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Götschi, Daniel, von Matzendorf, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiesner, Claude, von Bubendorf, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Controva AG (CHE-112.126.973), in Zürich, Revisionsstelle.