Renseignements sur Jenny Steiger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Jenny Steiger
Participations
Dernières notifications FOSC pour Jenny Steiger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005194326, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
T + V Treuhand - Verwaltungs-AG, in Altstätten, CHE-102.348.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2012, S.0, Publ. 6770422).
Statutenänderung:
05.05.2021.
Firma neu:
heiger ag.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Bewirtschaften von Immobilien zur eigenen Nutzung und zur Vermietung an Dritte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten. Sie kann Grundstücke, Wertschriften, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, halten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 80'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 80'000.00].
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 80 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre und die Inhaber eines beschränkt dinglichen Rechtes erfolgen durch Brief oder Fax an die Adresse der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons St. Gallen gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.]. [Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 5. Mai 2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchel, Hans-Rudolf, von Rüthi SG, in Rüthi SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Christine, von Altstätten, in Altstätten SG (Altstätten), mit Einzelunterschrift;
Steiger, Jenny, von Altstätten, in Altstätten SG (Altstätten), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiger, Sandro, von Altstätten, in Altstätten SG (Altstätten), mit Kollektivunterschrift zu zweien.