Renseignements sur Lorenz Stecher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lorenz Stecher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4248389, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft Restaurant Lägernstübli, in Boppelsen, CHE-114.725.452, Genossenschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2017, Publ. 3660991).
Statutenänderung:
06.04.2018. Gemäss Erklärung vom 10.04.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stecher, Lorenz, von Scuol, in Boppelsen, Vizepräsident der Verwaltung, Rechnungsführer der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Patrick, von Bassersdorf, in Boppelsen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rägi Treuhand und Immobilien GmbH (CHE-114.467.965), in Regensdorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiffmann, Thomas, von Luzern, in Boppelsen, Mitglied der Verwaltung, Rechnungsführer der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2207941, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft Restaurant Lägernstübli, in Boppelsen, CHE-114.725.452, Genossenschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2011, Publ. 6281440).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hegg, Markus, von Schüpfen, in Boppelsen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van Rijn, Cees, von Boppelsen, in Boppelsen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stecher, Lorenz, von Scuol, in Boppelsen, Vizepräsident der Verwaltung und Rechnungsführer der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Tarasp, Mitglied der Verwaltung und Rechnungsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baur, René, von Basel, in Boppelsen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stucki, Jean-Paul Stephan, von Glarus Nord, in Boppelsen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rägi Treuhand und Immobilien GmbH (CHE-114.467.965), in Regensdorf, Revisionsstelle [bisher: Rägi Treuhand und Immobilien GmbH (CH-020.4.038.457-7)].