Renseignements sur Claudia Stauffer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Claudia Stauffer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005599535, Registre du commerce Argovie, (400)
lease it ag, bisher in Dietikon, CHE-103.515.258, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2022, Publ. 1005531650).
Statutenänderung:
07.10.2022.
Sitz neu:
Baden.
Domizil neu:
Im Tobelacher 13, 5406 Rütihof.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stauffer, Claudia, von Eggiwil, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wicki, Roland, von Kriens, in Schwarzenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lee, Erhard, von Glattfelden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hombrechtikon].
Numéro de publication: HR02-1005407621, Registre du commerce Zurich, (20)
AGLF - AG für Landwirtschaftsfinanzierung, in Dietikon, CHE-113.264.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2019, Publ. 1004690960).
Statutenänderung:
31.01.2022.
Firma neu:
AGLF AG.
Sitz neu:
Dietlikon.
Domizil neu:
Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Finanzdienstleistungen sowie die Finanzierung von Investitionsgütern aller Art, insbesondere in den Bereichen Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Devisen- und Finanzierungsgeschäfte aller Art tätigen und damit zusammenhängende Dienstleistungen erbringen, sowie Immaterialgüterrechte bewirtschaften. Sie kann Obligationenanleihen und Darlehen aufnehmen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Finanzierungs-, Anlage- und Darlehensgeschäfte jeglicher Art tätigen, Bürgschaften eingehen und Sicherheiten zugunsten Dritter leisten sowie überhaupt alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die der Förderung des Gesellschaftszwecks dienen und damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen wahlweise per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wunderlin, Prof. Dr. Dr. Christian, von Wallbach, in Zullwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zehnder, Guido, von Birmenstorf AG, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boss, Markus, von Langnau im Emmental, in Rüttenen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stiegeler, Bruno, von Biel-Benken, in Biel-Benken, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Reto, von Madiswil, in Roggwil (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Treier, Patrick, von Wölflinswil, in Küttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lutz, Gianni, von Sumvitg, in Bäretswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Beat, von Zürich, in Illnau-Effretikon, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Franco, Carmelo, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kropf, Dennis Steven, von Teuffenthal (BE), in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Manolio, Nicola, italienischer Staatsangehöriger, in Windisch, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stauffer, Claudia, von Eggiwil, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wicki, Roland, von Kriens, in Schwarzenberg, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1471461, Registre du commerce Zurich, (20)
AGLF - AG für Landwirtschaftsfinanzierung, in Dietikon, CHE-113.264.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2014, Publ. 1351839).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stauffer, Claudia, von Eggiwil, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.