Renseignements sur Urs Alfred Stalder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Urs Alfred Stalder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005729108, Registre du commerce Lucerne, (100)
Valus AG, in Kriens, CHE-112.658.595, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2019, Publ. 1004715586).
Statutenänderung:
13.04.2023.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Museggstrasse 17, 6004 Luzern.
Zweck neu:
Der Gesellschaftszweck ist das Erbringen von Dienstleistungen im Immobilien-, Beratungs- sowie Treuhandbereich;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte. Erbringung von Beratungen aller Art, Handel mit Waren aller Art, Erwerb, Verwaltung und Veräusserungen von Patenten und Lizenzen;
Beteiligungen. Betrieb einer Autowerkstatt mit Reisemobiltechnik, Handel mit Fahrzeugen, Ersatzteilen etc., Aufbereitung von Oldtimerautos. Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Urs Alfred, von Luzern und Horw, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Weggis, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Stalder, Aline Leandra, von Luzern und Horw, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Luzern, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vogel, Nastasja Alicia Sophie, von Kriens, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vogel, Nastasja, in Weggis];
Stalder, Lars Dominik, von Luzern und Horw, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Stalder, Lars, von Luzern, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stalder, Simon Janik, von Luzern und Horw, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3848907, Registre du commerce Lucerne, (100)
Montalpina AG, in Kriens, CHE-107.253.011, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2017, Publ. 3290411).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stalder, Urs Alfred, von Horw und Luzern, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3290411, Registre du commerce Lucerne, (100)
Montalpina AG, in Kriens, CHE-107.253.011, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2016, Publ. 3221115).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Urs Alfred, von Horw und Luzern, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rohrbach, Beat, von Rüeggisberg, in Kriens, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien].