Renseignements sur Chantal Anneliese Stalder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Chantal Anneliese Stalder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005918991, Registre du commerce Thurgovie, (440)
DeguVino GmbH, in Herdern, CHE-251.679.420, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2021, Publ. 1005295762).
Statutenänderung:
08.12.2023.
Stammkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 40'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Bei der Kapitalerhöhung vom 08.12.2023 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 112'000.00 verrechnet, wofür 387 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Chantal, von Kloten, in Herdern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 685 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Kloten, mit 360 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Rufer, Urs, von Zürich, in Bremgarten AG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zyka, Markus, von Zürich, in Remetschwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1004720113, Registre du commerce Zurich, (20)
DeguVino GmbH, in Kloten, CHE-251.679.420, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2019, Publ. 1004697813).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurmann, Roland Bruno, von Buttisholz, in Nottwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Chantal, von Kloten, in Kloten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 360 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 240 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1004697813, Registre du commerce Zurich, (20)
DeguVino GmbH, in Kloten, CHE-251.679.420, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2019, Publ. 1004573488).
Statutenänderung:
09.08.2019.
Stammkapital neu:
CHF 40'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Chantal, von Kloten, in Kloten, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 240 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Kurmann, Roland Bruno, von Buttisholz, in Nottwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Flückiger, Sebastian, von Auswil, in Bottmingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 4 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Hasler, Daniel, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 8 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Zehnder, Jean-Luc, von Sursee, in Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 8 Stammanteilen zu je CHF 100.00].