Renseignements sur Richard Spörri
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Richard Spörri
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005738986, Registre du commerce Zurich, (20)
Elektro Stoffelberg GmbH, in Hittnau, CHE-108.803.606, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2021, Publ. 1005212140).
Statutenänderung:
24.04.2023.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 24.04.2023 und Bilanz per 31.12.2022 mit Aktiven von CHF 573'865.70 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 220'921.48 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 200 Aktien zu CHF 500.00.
Firma neu:
Elektro Stoffelberg AG.
Domizil neu:
Industriestrasse 15a, 8335 Hittnau.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 500.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boos, Thomas, von Amden, in Rüti (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Spörri, Richard, von Weisslingen, in Weisslingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2809849, Registre du commerce Zurich, (20)
Elektro Stoffelberg GmbH, in Hittnau, CHE-108.803.606, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2015, Publ. 1945029).
Statutenänderung:
21.04.2016.
Domizil neu:
Pfäffikerstrasse 31, 8335 Hittnau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Installation und Kontrolle sämtlicher Niederspannungs-, Telecom-, Radio/TV-, Sicherheits-, Haustechnik-, Telematik-, Netzwerk und Gebäudetechnik-Installationen sowie Handel mit elektrischen und elektronischen Apparaten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waltenspül, Markus, von Aristau und Muri AG, in Hittnau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 44'000.00;
Waltenspül, Marc André, von Aristau, in Pfäffikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boos, Thomas, von Amden, in Rüti ZH, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Gesellschafter mit Kollektivprokura zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Spörri, Richard, von Weisslingen, in Weisslingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivprokura zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 1945029, Registre du commerce Zurich, (20)
Elektro Stoffelberg GmbH, in Hittnau, CHE-108.803.606, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 31.10.2012, Publ. 6911386).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spörri, Richard, von Weisslingen, in Weisslingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelprokura];
Boos, Thomas, von Amden, in Rüti ZH, Gesellschafter, mit Kollektivprokura zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelprokura];
Waltenspül, Marc André, von Aristau, in Pfäffikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.