Renseignements sur Simon Spinnler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Simon Spinnler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004508689, Registre du commerce Soleure, (241)
Ceren CS Europe&Africa GmbH, in Lostorf, CHE-253.946.201, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2016, Publ. 2729321).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Toprak, Abdullah, türkischer Staatsangehöriger, in Diyarbakir (TR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spinnler, Simon, von Seltisberg, in Lostorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 3075275, Registre du commerce Soleure, (241)
Convoi Schweiz AG, in Lostorf, CHE-399.381.304, Hauptstrasse 47, 4654 Lostorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.09.2016.
Zweck:
Erbringung von technischen Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Auf- und Abbau, der Verlagerung und dem Transport von Maschinen, Objekten und Anlagen aller Art sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte. Kann Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 14.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Spronken, Leon, niederländischer Staatsangehöriger, in Maaseik (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lintzen, Leopold, niederländischer Staatsangehöriger, in Beek (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Spinnler, Simon, von Seltisberg, in Lostorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2729321, Registre du commerce Soleure, (241)
Ceren CS Europe&Africa GmbH, in Lostorf, CHE-253.946.201, Hauptstrasse 47, 4654 Lostorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.03.2016.
Zweck:
Mechanische Installationen von medizinischen Geräten, Dienstleistungen und Beratung im Bereich der mechanischen Installation von medizinischen Geräten, Dienstleistung und Beratung für Schreinereien und Innenarchitekten sowie Handel mit industriellen Gütern. Kann sich an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen, Grundeigentum, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Mit Erklärung vom 11.03.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Spinnler, Simon, von Seltisberg, in Lostorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Toprak, Abdullah, türkischer Staatsangehöriger, in Diyarbakir (TR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.