Renseignements sur Ruth Spinnler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ruth Spinnler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005901022, Registre du commerce Lucerne, (100)
Spinnler & Mathys AG, in Adligenswil, CHE-105.891.873, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2018, Publ. 3965805).
Firma neu:
Spinnler & Mathys AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 29.11.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spinnler, Ruth, von Seltisberg, Schangnau und Luzern, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5569352, Registre du commerce Lucerne, (100)
Kästli & Mathys Storen AG Zweigniederlassung Adligenswil, in Adligenswil, CH-100.9.015.870-5, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 187 vom 30.09.2003, S. 7, Publ. 1192302).
mit Hauptsitz in:
Littau.
Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-100.3.007.226-3.
Hauptsitz neu:
Luzern.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Datum Handelsregistereintragung Hauptsitz wird von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d. HRegV gestrichen.] [gestrichen: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 29.03.1983.].
Zweck Hauptsitz:
[Zweck wird von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d. HRegV gestrichen.].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Die Zeichnungsberechtigten werden infolge Art. 110 HRegV gestrichen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spinnler, Ruth, von Seltisberg, Schangnau und Luzern, in Adligenswil, Mitglied und Leiterin der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Mathys, Manfred, von Luzern und Schangnau, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Biscontin, Guido, von Seengen, in Luzern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1192300, Registre du commerce Lucerne, (100)
Kästli & Mathys Storen AG, in Littau, Verkauf und Montage von sowie Reparatur-Service für Storenanlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.1999, S. 3972).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathys, Manfred, von Luzern und Schangnau, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Spinnler, Ruth, von Seltisberg, Schangnau und Luzern, in Adligenswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Biscontin, Guido, von Seengen, in Luzern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz].