Renseignements sur Regula Specker
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Regula Specker
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005389191, Registre du commerce Argovie, (400)
Gesundheitszentrum H7 AG, in Hunzenschwil, CHE-389.012.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2021, Publ. 1005348877). [Gemeindefusion vom 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Specker, Regula, von Sempach, in Böztal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hornussen].
Numéro de publication: HR02-1005280205, Registre du commerce Argovie, (400)
Gesundheitszentrum H7 AG, in Hunzenschwil, CHE-389.012.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2017, Publ. 3941381).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brentano Frey, Dominique, von Laufenburg, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Harold, von Brugg, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Galjer, Sanda, kroatische Staatsangehörige, in Gränichen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Specker, Regula, von Sempach, in Hornussen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Veltheim (AG)].
Numéro de publication: 3941381, Registre du commerce Argovie, (400)
Gesundheitszentrum H7 AG, in Hunzenschwil, CHE-389.012.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2017, Publ. 3463171).
Statutenänderung:
30.11.2017.
Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
4'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 30.11.2017.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohr, Hans, von Hunzenschwil, in Zofingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brentano Frey, Dominique, von Laufenburg, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Frey, Harold, von Brugg, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Specker, Regula, von Sempach, in Veltheim (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.