Renseignements sur Dr. Uwe Specht
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Uwe Specht
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3445876, Registre du commerce Soleure, (241)
Henkel & Cie. AG, in Erlinsbach SO, CH-249.9.004.492-5, Fabrikation und Verkauf von chemischen Produkten usw., Zweigniederlassung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2006, S. 14, Publ. 3232382).
mit Hauptsitz in:
Pratteln.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Specht, Dr. Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (D), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinebach, Dr. Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Leverkusen (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3243348, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Henkel & Cie. AG, in Pratteln, CH-280.3.910.110-8, Fabrikation und Verkauf von chemischen Produkten und Apparaten für deren Gebrauch, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2004, S. 4, Publ. 2193494).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Specht, Dr. Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinebach, Dr. Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Leverkusen (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Schwarzkopf Professional, Zweigniederlassung der Henkel & Cie. AG, in St. Gallen, Fürstenlandstrasse 103, 9001 St. Gallen, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Henkel & Cie. AG (Henken & Cie. SA).
Rechtsnatur Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Pratteln.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
22.01.1932 [letzte Publikation SHAB Nr. 183 vom 24.09.1997 S. 7021].
Zweck Hauptsitz:
Fabrikation und Verkauf von chemischen Produkten und Apparaten für deren Gebrauch sowie Beteiligung an Unternehmen, welche die Herstellung oder den Vertrieb ähnlicher Produkte oder Hilfsprodukte bezwecken.
Eingetragene Personen:
Behr, Prof. Dr. Giorgio, von Hofen, in Buchberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Specht, Dr. Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (D), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeller, Walter, von Zürich und Quarten, in Bottmingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frommenwiler, Astrid, von Rorschacherberg, in Rorschach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofstetter, Walter, von Zürich, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mannhart, Kurt, von Flums, in Rorschach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.