Renseignements sur Rolf Specht
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rolf Specht
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005063824, Registre du commerce Berne, (36)
SERVRAIL GmbH, in Bern, CHE-109.878.771, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2011, S.0, Publ. 6177360).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Richard, von Herzogenbuchsee, in Gümligen (Muri bei Bern), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ;
Reichen, Bernhard, von Kandergrund, in Spiez, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ;
Rösch, Werner, von Bottmingen, in Belp, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Specht, Rolf, von Schaffhausen, in Beringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haller, Manfred, von Gontenschwil, in Unterkulm, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Bart, Max, von Zürich, in Palézieux-Village (Oron), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wildi, Christian, von Reinach (AG), in Niederlenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6177360, Registre du commerce Berne, (36)
SERVRAIL GmbH, in Kehrsatz, CH-035.4.031.446-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2009, S. 5, Publ. 5292826).
Statutenänderung:
28.04.2011.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
c/o Reisezentrum BLS, Mühledorfstrasse 20, 3018 Bern. [Neue] Weitere Adresse: Postfach 335, 3027 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krauer, Marcel, von Zürich, in Kehrsatz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nann, Hermann, von Basel, in Kerns, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Specht, Rolf, von Schaffhausen, in Beringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rösch, Werner, von Bottmingen, in Belp, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6136836, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Bürgerliche Witwen- & Waisenstiftung Schaffhausen, in Schaffhausen, CH-290.7.001.563-5, Stiftung (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2011, S. 0, Publ. 6088024).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Specht, Rolf, von Schaffhausen, in Beringen, Präsident des Stiftungsrates, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Dr. Raphaël, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Präsident des Stiftungsrates, mit Unterschrift zu zweien [bisher:Rohner, Raphaël, Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Sigerist, Stefan, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Unterschrift zu zweien [bisher:Siegerist, Stefan, Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Storrer, Christoph, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.