Renseignements sur Wilfried Sotta
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Wilfried Sotta
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005039343, Registre du commerce Nidwald, (150)
Sostmeier Transport & Logistik AG, bisher in Muttenz, CHE-105.805.520, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2014, Publ. 1368587).
Statutenänderung:
26.11.2020.
Firma neu:
Sostmeier AG.
Sitz neu:
Hergiswil (NW).
Domizil neu:
Renggstrasse 29, 6052 Hergiswil NW.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Vertrieb, die Beratung und das Projektmanagement in der Kontraktlogistik im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Agenturen errichten, sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmungen beteiligen, Grundeigentum erwerben oder verkaufen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sotta, Wilfried, deutscher Staatsangehöriger, in Osnabrück (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Swiss Revision AG, Zweigniederlassung Basel (CH-270.9.000.209-1), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brand, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Haut-Vully];
Swiss Revision AG (CHE-106.512.871), in Basel, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 5330182, Registre du commerce Zoug, (170)
Sostmeier AG, in Zug, CH-170.3.032.635-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 19.09.2008, S. 18, Publ. 4657928).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sotta, Wilfried, deutscher Staatsangehöriger, in Lotte (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brand, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lugnorre];
Sostmeier, Jana, deutsche Staatsangehörige, in Osnabrück (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gernand, Jana].
Numéro de publication: 4657928, Registre du commerce Zoug, (170)
Sostmeier AG, in Zug, CH-170.3.032.635-5, Lüssirainstrasse 53, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
05.09.2008.
Zweck:
Vermittlung von Transportleistungen sowie Beratung, Key Account Management und Verwaltung integrierter Logistikkonzepte;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder durch eingeschriebenen Brief, sofern alle Adressen der Aktionäre bekannt sind.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Gernand, Jana, deutsche Staatsangehörige, in Osnabrück (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brand, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Lugnorre, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sotta, Wilfried, deutscher Staatsangehöriger, in Lotte (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sotta, Jasmin, deutscher Staatsangehöriger, in Wallenhorst (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
ITAG Revision AG, Zweigniederlassung Basel (CH-270.9.000.209-1), in Basel, Revisionsstelle.