Renseignements sur Stefan Sommer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Stefan Sommer
Dernières notifications FOSC pour Stefan Sommer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3975397, Registre du commerce Berne, (36)
Sobatec GmbH, in Uetendorf, CHE-106.821.711, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2011, Publ. 6338592).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Stefan, von Sumiswald, in Uetendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Sommer, Susanne, von Sumiswald, in Uetendorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung].
Registre du commerce Berne, (36)
Sobatec GmbH, in U e t e n d o r f , Glütschbachstrasse 61, 3661 Uetendorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.04.2001.
Zweck:
Durchführung von Architekturaufträgen, Planungen, Bauführung und Generalunternehmungsaufträgen sowie Handel mit bautechnischen Produkten. Kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage und -übernahme: Gemäss Sacheinlage und -übernahmevertrag vom 26.4.2001 und Uebernahmebilanz per 31.12.2000 übernimmt die Gesellschaft das Geschäft der im Handelsregister eingetragen gewesenen, nunmehr erloschenen Einzelfirma Sobatec, Sommer Bautechnik, in Uetendorf, mit sämtlichen Aktiven von CHF 228'028.70 und Passiven von CHF 46'549.35 zum Preis von CHF 181'479.35, wofür die beiden Stammeinlagen von total CHF 20'000.- ausgegeben werden und der Sacheinleger Sommer Stefan zudem die Restanz von CHF 161'479.35 als Forderung gegenüber der Gesellschaft gutgeschrieben erhält.
Publikationsorgan:
SHAB.
Liberierung Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Mitteilungen an Gesellschafter:
schriftlich.
Eingetragene Personen:
Sommer, Stefan, von Sumiswald, in Uetendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-;
Sommer, Susanne, von Sumiswald, in Uetendorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-.