Renseignements sur Sokdary Soa
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Sokdary Soa
Numéro de publication: HR01-1004751992, Registre du commerce Valais, (626)
IDcommunication Sàrl, à Sion, CHE-394.716.490, Rue de Lausanne 26, 1950 Sion, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
22.10.2019.
But:
Toutes activités liées à la promotion d'entreprises et à la commercialisation des produits ;
conseils et opérations de communication, de marketing et d'identité visuelle ainsi que l'importation, la création et la distribution de produits, de marchandises en tout genre et d'articles divers (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Soa, Sokdary, de Sion, à Sion, associée et présidente des gérants, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00;
Kaddoura-Soa, Maly, de Sion, à Le Grand-Saconnex, gérante, avec signature individuelle. Selon déclaration du 22.10.2019, il est renoncé à un contrôle restreint.
Numéro de publication: 3989899, Registre du commerce Valais, (626)
Quintessence Publicité Sàrl, à Sierre, CHE-311.812.096, société à responsabilité limitée (No. FOSC 77 du 21.04.2017, Publ. 3480209).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Soa, Sokdary, de Sion, à Lausanne, associée, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Nalbone, Joseph Luca, de Sierre, à Zürich, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 180 parts sociales de CHF 100.00].
Numéro de publication: 3480209, Registre du commerce Valais, (626)
Quintessence Publicité Sàrl, à Sierre, CHE-311.812.096, société à responsabilité limitée (No. FOSC 231 du 27.11.2012, Publ. 6949712).
Inscription ou modification de personne(s):
Soa, Sokdary, de Sion, à Lausanne, associée, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associée et gérante avec signature individuelle et avec 200 parts sociales de CHF 100.00];
Nalbone, Joseph Luca, de Sierre, à Zürich, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 180 parts sociales de CHF 100.00.