Renseignements sur Wolfgang Walter Skischally
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Wolfgang Walter Skischally
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1006079707, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Wellness Sanofit GmbH, in Widnau, CHE-198.827.029, Industriestrasse 64-68, 9443 Widnau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.06.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von Wellnesssystemen sowie die Beratung, den Handel und den Betrieb von Einrichtungen auf den Gebieten Freizeit, Fitness, Ernährung und Wohlbefinden. Die Gesellschaft bietet Dienstleistungen im Wellnessbereich an. Sie betreibt Imbissstände auf Messen und organisiert Veranstaltungen und führt diese durch. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 28.06.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Skischally, Wolfgang Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Lachen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Baumgartner, Roger, von Oberriet (SG), in Diepoldsau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1006057428, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
eugen huber corporate development GmbH, in Sargans, CHE-114.128.405, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2024, Publ. 1005937917).
Statutenänderung:
06.06.2024.
Firma neu:
Outlet Schweizer GmbH.
Sitz neu:
Widnau.
Domizil neu:
Industriestrasse 64-68, 9443 Widnau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Eugen, von Entlebuch und Grossdietwil, in Sargans, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Huber, Rosmarie, von Wolhusen und Entlebuch, in Sargans, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Skischally, Wolfgang Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Lachen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Seelau, Michel, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1004918374, Registre du commerce Zurich, (20)
Institut für Baubiologie IBB GmbH, in Fehraltorf, CHE-112.955.372, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2018, Publ. 4141995).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Skischally, Wolfgang Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Lachen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Fehraltorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].