Renseignements sur Stéphane Sisco
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Stéphane Sisco
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005282664, Registre du commerce Lucerne, (100)
Condotta SA, in Luzern, CHE-284.403.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2019, Publ. 1004686902).
Firma neu:
Condotta SA in Liquidation.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 27.08.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sisco, Stéphane, französischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004686902, Registre du commerce Lucerne, (100)
HECATE TRIVIA SA, bisher in Carouge (GE), CHE-284.403.178, Aktiengesellschaft (vom 22.12.2016, Publ. 3241773).
Statutenänderung:
15.07.2019.
Firma neu:
Condotta SA.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Pilatusstrasse 38, 6003 Luzern.
Zweck neu:
Digitale Publikation von Internet-Seiten und Büchern;
Organisation von Konferenzen und Ausstellungen;
Handel mit Kunst und Produktion von Dokumentarfilmen, Filmen und Serien;
Erwerb, Halten, Belastung und Veräusserung von Immobilien und Beteiligungen in der Schweiz und im Ausland.
Aktien neu:
200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 500.00].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 15.12.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Opting-out: Selon déclaration du 15.12.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luisier, Robin, von Carouge (GE), in Veyrier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sisco, Stéphane, französischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004532221, Registre du commerce Zoug, (170)
TUSCULANA SARL, bisher in Genève, CHE-424.177.654, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (vom 18.05.2018, Publ. 4238165).
Statutenänderung:
29.11.2018.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o Stéphane Sisco, Unter Altstadt 12, 6300 Zug.
Zweck neu:
Aktivitäten im Zusammenhang mit Krisen- und Risikomanagement, Management von Due Diligence, Audits, Strategieberatung und Organisation von Seminaren und Konferenzen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sisco, Stéphane, französischer Staatsangehöriger, in Zug, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Chêne-Bougeries].