Renseignements sur Paul Senn
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Paul Senn
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4910400, Registre du commerce Zoug, (170)
Vulcanus Immobilien AG, in Zug, CH-092.3.007.684-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2009, S. 27, Publ. 4846446).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messmer, Jakob, von Thal, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Senn, Paul, von Titterten, in Schwarzenburg (Wahlern), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jemini, Isni, kosovarischer Staatsangehöriger, in Hilterfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4908526, Registre du commerce Zoug, (170)
Vulcanus Gastro Holding AG, in Zug, CH-092.3.014.033-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2009, S. 27, Publ. 4846444).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messmer, Jakob, von Thal, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Senn, Paul, von Titterten, in Schwarzenburg (Wahlern), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jemini, Isni, kosovarischer Staatsangehöriger, in Hilterfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4586586, Registre du commerce Zoug, (170)
Jemini Immobilien AG, bisher in Oberhofen am Thunersee, CH-092.3.007.684-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2008, S. 4, Publ. 4478264).
Gründungsstatuten:
07.05.1985.
Statutenänderung:
31.03.2008.
Firma neu:
Vulcanus Immobilien AG.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Löberenstrasse 47, 6301 Zug.
Zweck:
Erwerb, Veräusserung, Vermietung und Verwaltung von Immobilien. Kann sich an ähnlichen Unternehmungen beteiligen und mit solchen fusionieren.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an Aktionäre: eingeschriebener Brief, gegen Empfangsbestätigung, telegrafisch oder SHAB.
Vinkulierung:
Vinkulierung: Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messmer, Jakob, von Thal, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung (wie bisher);
Senn, Paul, von Titterten, in Schwarzenburg (Wahlern), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung (wie bisher);
Jemini, Isni, kosovarischer Staatsangehöriger, in Hilterfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Staatsangehöriger von Serbien-Montenegro];
Bosch Consultants GmbH (CH-170.4.003.021-6), in Zug, Revisionsstelle.