Renseignements sur Rolf Walter Seidel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rolf Walter Seidel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5117308, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Rieter Automotive Heatshields AG, in Sevelen, CH-320.3.011.996-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2009, S. 14, Publ. 4976486).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seidel, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eimertenbrink, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4792264, Registre du commerce Zurich, (20)
RIETER SERVICES AG, in Winterthur, CH-020.3.022.286-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2008, S. 25, Publ. 4438710).
Statutenänderung:
30.10.2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Seidel, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anwander, Thomas, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eimertenbrink, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4757194, Registre du commerce Zurich, (20)
Rieter Automotive (International) AG, in Zollikon, CH-020.3.916.659-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2008, S. 28, Publ. 4527064).
Statutenänderung:
30.10.2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Armbruster, Markus, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Seidel, Rolf Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Drees, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Bülach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eimertenbrink, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.