Renseignements sur Roland Schwengeler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roland Schwengeler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005624320, Registre du commerce Berne, (36)
Go Bau AG, Zweigniederlassung Sumiswald, in Sumiswald, CHE-407.027.077, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2021, Publ. 1005297161).
Hauptsitz in:
Cham.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhard, Peter, von Eriswil, in Sumiswald, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwengeler, Roland, von Winterthur, in Altishofen, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sollberger, Marc, von Wynigen, in Fraubrunnen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1072121, Registre du commerce Zoug, (170)
ARP Ingenieure und Berater AG, in Baar, CH-170.3.006.553-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2013, Publ. 912667).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kämpf, Lukas, von Sigriswil, in Thalwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwengeler, Roland, von Winterthur, in Bubikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Bruno, von Schinznach Dorf, in Lachen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6763446, Registre du commerce Zoug, (170)
ARP André Rotzetter + Partner AG, Ingenieure und Planer, in Baar, CH-170.3.006.553-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2012, Publ. 6491112).
Statutenänderung:
04.07.2012.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der ARP André Rotzetter + Partner Zürich AG, Ingenieure und Planer, in Zürich (CH-020.3.024.973-0), gemäss Fusionsvertrag vom 22.06.2012 und Bilanz per 31.03.2012. Aktiven von CHF 2'591'968.83 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'434'091.40 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der ARP André Rotzetter + Partner Schwyz AG, Ingenieure und Planer, in Schwyz (CH-130.4.011.389-6), gemäss Fusionsvertrag vom 22.06.2012 und Bilanz per 31.03.2012. Aktiven von CHF 2'008'051.84 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'366'929.02 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
ARP Ingenieure und Berater AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hufschmid, Peter, von Diegten, in Spiegel bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Aarburg, Josef, von Genève und Kaltbrunn, in Gümligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rotzetter, André, von Fribourg und Zug, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chaix, Olivier François, von Genève, in Satigny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Neff, Pius Bruno, von Appenzell, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rozier, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Pully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Heinz, von Muotathal, in Schwyz, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reinhard, Marc, von Eriswil, in Kriens, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rotkreuz];
Stritt, Konrad, deutscher Staatsangehöriger, in Ingenbohl, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dettling, Peter, von Lauerz, in Lauerz, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwengeler, Roland, von Winterthur, in Bubikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renggli, Michel, von Werthenstein, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waldispühl-Korner, Andrea, von Willisau, in Küssnacht SZ, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.