Renseignements sur Olivier François Chaix
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Olivier François Chaix
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 918169, Registre du commerce Valais, (621)
Bureau technique Moret et Associés SA, à Martigny, CH-621.3.002.204-8, société anonyme (No. FOSC 210 du 29.10.2012, Publ. 6909338).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Favre, Ginette, de Martigny, à Martigny, avec procuration collective à deux avec un membre;
Chaix, Olivier, de Genève, à Satigny, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Cuanillon, Jean-Marc, de Bas-Vully, à Yverdon (Yverdon-les-Bains), administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président.
Numéro de publication: 912667, Registre du commerce Zoug, (170)
ARP Ingenieure und Berater AG, in Baar, CH-170.3.006.553-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2013, Publ. 7100064).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Retreag Revisions-AG (CH-170.3.003.343-2), in Zug, Revisionsstelle;
Chaix, Olivier François, von Genève, in Satigny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG SA (CH-550.0.095.114-1), in Lausanne, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 6826604, Registre du commerce Berne, (36)
BG Bonnard & Gardel, Ingenieure und Berater (Bern) AG, Zweigniederlassung in Biel, à Biel/Bienne, CH-073.9.004.749-6, succursale suisse (No. FOSC 169 du 01.09.2004, p. 4, Publ. 2429850), avec siège principal à Berne.
Nouvelle raison sociale:
BG Ingénieurs Conseils SA.
Nouvelle traduction de la raison:
(BG Consulting Engineers Ltd) (BG Ingenieure und Berater AG) (BG Ingegneri Consulenti SA).
Nouveau numéro d'identification du siège principal:
(CH-550-0166730-2).
Nouvelle raison sociale du siège principal:
BG Ingénieurs Conseils SA (BG Consulting Engineers Ltd) (BG Ingenieure und Berater AG) (BG Ingegneri Consulenti SA) [précédemment: Raison du siège principal: BG Bonnard & Gardel, Ingenieure und Berater (Bern) AG (BG Bonnard & Gardel, Ingénieurs-conseils (Berne) SA)].Nouveau siège principal: Lausanne [précédemment: Siège principal: Berne].Nouvelle inscription au RC du siège principal: [Radiation d'office de la date d'inscription conformément à l'art. 110 ORC] [précédemment: Inscription au registre du commerce du siège principal: 25.05.1989].Nouveau but du siège principal: [Radiation d'office du but conformément à l'art. 110 al. 1 lit. d ORC].
Nouvelles dispositions pour la succursale:
Le siège principal de cette succursale, 'BG Bonnard & Gardel, Ingenieure und Berater (Bern) AG', à Berne (CH-035.3.010.073-6), a été radié par suite de fusion avec 'BG Ingénieurs Conseils SA', à Lausanne (CH-550.0.166.730-2), précédemment 'Bonnard & Gardel, ingénieurs-conseils S.A.', à Lausanne. Les activités de la succursale de Biel/Bienne continuent selon l'art. 112 al. 1 ORC. [Radiation d'office de Joseph von Aarburg, Olivier Chaix, Pierre Kohler, Philippe Chopard, Joseph Pugnot et Jean-Claude Brentini conformément à l'art. 110 al. 1 lit. e ORC].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
von Aarburg, Joseph, de Genève et Kaltbrunn, à Gümligen (Muri bei Bern), président, avec signature collective à deux;
Chaix, Olivier, de Genève, à Berne, administrateur, avec signature collective à deux;
Kohler, Pierre, de Wynau, à Boussens, avec signature collective à deux avec un membre;
Chopard, Philippe, de Sonvilier, à Bienne, avec signature collective à deux;
Pugnot, Joseph, de Sion, à Lausanne, avec signature collective à deux;
Brentini, Jean-Claude, de Campello, à Lutry, avec signature collective à deux.