Renseignements sur Werner Schweizer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Werner Schweizer
Dernières notifications FOSC pour Werner Schweizer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004663421, Registre du commerce Berne, (36)
SUISSIMAGE, Schweizerische Genossenschaft für Urheberrechte an audiovisuellen Werken, in Bern, CHE-105.996.839, Genossenschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2017, Publ. 3682091).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Calderon, Daniel, von Genf und Freiburg, in Genf, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Baier, Lionel, von Prilly, in Lausanne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lutz, Gertrud Franzisca, von Medel (Lucmagn), in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schweizer, Werner, von Oensingen, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Castelli, Niccolò, von Melide, in Lugano, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lusser, Francine, von Altdorf (UR), in Genève, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Monnard, Pierre, von Attalens, in Thalwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rossi, Corinne, von Riva San Vitale, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 6607090, Registre du commerce Schwyz, (130)
Dig-It AG, bisher in Zürich, CH-020.3.002.284-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2001, S. 1462).
Gründungsstatuten:
15.04.1992.
Statutenänderung:
23.02.2012.
Firma neu:
POPUP AG.
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Alte Wollerauerstrasse 3, 8832 Wollerau.
Zweck neu:
Betreiben von Cateringdienstleistungen, Banketten, Eventmanagement und Gastronomieveranstaltungen im In- und Ausland;
kann Schulungen im Bereich Gastronomie und Weinkunde durchführen sowie mit Nahrungsmitteln und Getränken handeln, als auch Dienstleistungen in den Bereichen Merchandising und Franchising erbringen;
Verwaltung von Lizenzen und Marken und das Halten von Beteiligungen an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen und Gesellschaften im In- und Ausland;
kann gleichartige oder ähnliche Unternehmungen erwerben, halten, verwalten, veräussern, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit solchen Unternehmen zusammenschliessen;
kann Grundstücke, Liegenschaften, Immaterialgüterrechte und gewerbliche, literarische oder künstlerische Schutzrechte erwerben, halten, darüber verfügen, auswerten oder auswerten lassen, verwalten und veräussern.
Aktien neu:
10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Gemäss Erklärung vom 23.2.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rist, Elisabeth, von Altstätten, in Zürich, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jamal-Aldin, Samir, von Wohlenschwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer, Werner, von Oensingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Telos-Treuhand, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nyagui, Oliver, von Kreuzlingen und Wagenhausen, in Ermatingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Nyagui, Claudine, von Kreuzlingen, in Ermatingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4766812, Registre du commerce Zurich, (20)
Dschoint Ventschr Distribution GmbH, in Zürich, CH-020.4.039.036-1, c/o Dschoint Ventschr Filmproduktion AG, Zentralstrasse 156, 8003 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.11.2008.
Zweck:
Die Dschoint Ventschr Distribution GmbH bezweckt den Handel, sowie die Auswertung von Filmen, Filmrechten, Lizenzen und anderen Rechten von audio-visuellen Produkten im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 80'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Gründer vom 25.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Jamal Aldin, Samir, von Wohlenschwil, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Koch Hitzig, Karin, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Werenfels Jamal Aldin, Christine, von Basel und Wohlenschwil, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Wysseier, Ruth, von Biel/Bienne und Wimmis, in Ligerz, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schweizer, Werner, von Oensingen, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.